О себе:~ 06.07.2016 – ~ 26.07.2017 : [id5394269|Постнов Кирилл Васильевич]
~ 26.07.2017 – 08.09.2017 : [id18777551|Максимов Анатолий Александрович] (заместитель)
08.09.2017 (аккаунт передан 10.09.2017) – 01.03.2018 : [id143838844|Айдемиров Магомед Ильясович]
02.03.2018 (аккаунт передан 17.03.2018) – по 05.2019 : [id55245649|Волосников Владислав Игоревич]
05.2019 - по 10.05.2021: [id101437726|Савченко Александр Владимирович]
12.05.2021 - 22.04.2022. : [id153043406|Харламов Даниил Олегович]
22.04.2022 - 30.03.2023: [id158360694|Рудкевич Константин Владимирович]
30.03.2023 - 27.08.2023: [id216364504|Богданова Екатерина Романовна]
17.11.2024 - по н.в.: [id265104250|Иордан Андрей Алексеевич]
Ник:predsedatel_pmpu
День рождения:25.3
Сейчас проживает в:, Санкт-Петербург
Друзья
Актуальный статус
Председатель Студенческого совета ПМ-ПУ
Интересы и хобби
Деятельность:
Председатель Студенческого совета (совета обучающихся) факультета прикладной математики – процессов управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Опыт работы и образование
СПбГУ
Факультет прикладной математики - процессов управления